Informazioni su Michel Hess
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michel Hess
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005756678, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ST Biel-Seeland AG, in Brügg, CHE-112.759.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2022, Publ. 1005372611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregnard, Didier, von Bonfol, in Safnern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Michel, von Dürrenroth, in Orpund, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005756600, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ARA Region Biel AG, in Brügg, CHE-108.108.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2022, Publ. 1005612696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregnard, Didier, von Bonfol, in Safnern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Michel, von Dürrenroth, in Orpund, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3597648, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rextronic SA, in Biel/Bienne, CH-073.3.002.059-6, Erforschung, Herstellung, Verkauf und Vertretung elektronischer und elektromechanischer Geräte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2005, S. 4, Publ. 2742658).
Firma neu:
Rextronic SA in Liquidation.
Domizil neu:
Oberer Quai 18, 2503 Biel/Bienne. Auflösung der Gesellschaft gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 10.10.2006.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Gilbert, von Dürrenroth, in Biel/Bienne, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hess, Michel, von Dürrenroth, in Nidau, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].