Informazioni su Dr. Martin Hess
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Martin Hess
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Martin Hess
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005849446, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RULEMATCH AG, in Zürich, CHE-364.523.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776044).
Statutenänderung:
27.06.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gätzi, Rolf, von Quarten, in Wangen (SZ), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Dr. Martin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riegelnig, David, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005614010, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Lykke Switzerland AG, in Zug, CHE-143.853.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurkinden, Ralph Martin, von Basel, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Germanier, Benedikt, von Vétroz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strimer, Marco, von Scuol, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olsen, Richard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Dr. Martin, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prysyazhnyuk, Nataliya, ukrainische Staatsangehörige, in Klosters, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rychagov, Konstantin, russischer Staatsangehöriger, in Amstelveen (NL), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005080356, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bitcaps (Zurich) Club AG in Liquidation, in Zürich, CHE-321.293.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884150).
Statutenänderung:
06.01.2021.
Firma neu:
Bitcaps (Zurich) Club AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Bitcaps (Zurich) Club Ltd.).
Domizil neu:
c/o WTS Consulting Services AG, Färberstrasse 6, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratungsdienstleistungen im Bereich Finanztechnologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss vom 06.01.2021 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 29.04.2020 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.04.2020 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Martin, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.