Informazioni su Sven Oliver Herzog
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sven Oliver Herzog
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1180225, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
R. Bammert Dagmersellen GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CH-100.4.793.421-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, Publ. 6328926).
Firma neu:
R. Bammert Dagmersellen GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 05.11.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Sven, von Raperswilen, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bammert, Roger, von Hergiswil bei Willisau, in Willisau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürer, Oliver, von Zürich, in Luzern, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7219896, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
V. Sousa Zürich-Flughafen GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CH-100.4.788.779-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yilmaz, Tuncer, von Egnach, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Sven Oliver, von Raperswilen, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piskovic, Marija, von Stein AG, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fecker, Nikolaus, von Wittenbach, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7180354, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
B. Bucher Dietikon GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CH-100.4.028.615-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2011, Publ. 6339974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Sven, von Raperswilen, in Horgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürer, Oliver, von Zürich, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Brigitte, von Sins, in Weiningen ZH, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: in Bremgarten AG];
Bloch, Simon, von Mümliswil-Ramiswil, in Wohlen AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graff, Jan-Hinnerk, deutscher Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.