Informazioni su Liliane Herzog
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Liliane Herzog
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5218250, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Weihermatt AG, in Langendorf, CH-255.3.000.369-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2003, S. 11, Publ. 1000218).
Statutenänderung:
22.06.2009, 20.08.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Liliane, von Langendorf, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Susanne, von Langendorf, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Christian, von Langendorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Veledes Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog-Grüebler, Margaretha Ruth, von Wilderswil und Langendorf, in Langendorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Herzog-Grüebler, Ruth];
Herzog, Adrian, von Wilderswil und Langendorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Langendorf].
Numero di pubblicazione: 4011364, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stäuble Architekten AG, in Solothurn, CH-241.3.002.063-7, Erbringung von Architekturleistungen jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2005, S. 12, Publ. 3043484).
Statutenänderung:
28.06.2007.
Firma neu:
SSM Architekten AG.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.--.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.06.2007 das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Architektur Schnider ETH/SIA', in Solothurn (CH-241.1.002.221-6), gemäss Vertrag vom 28.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 86'409.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 45'563.29, wofür 40 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 845.91 als Forderung gutgeschrieben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Jürg, von Walenstadt, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Liliane, von Wilderswil, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Reto, von Rüegsau, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schnider, Theodor, von Subingen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stäuble Architekten AG, in Solothurn, Poststrasse 1, 4502 Solothurn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.02.2002.
Zweck:
Erbringung von Architekturleistungen jeglicher Art. Kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, überbauen, halten und veräussern, ferner im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Stäuble Architekten BSA', in Solothurn, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2002 mit Aktiven von CHF 228'250.90 und Passiven von CHF 77'981.95, wofür 90 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 60'268.95 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Stäuble, Jürg, von Sulz AG, in Biberist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zeller, Jürg, von Walenstadt, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Liliane, von Wilderswil, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sofista Treuhand & Partner AG, in Zuchwil, Revisionsstelle.