Informazioni su Angelika Herzig Eder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Angelika Herzig Eder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004948995, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Herzig Eder GmbH, in Embrach, CHE-110.571.196, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2008, S.26, Publ. 4759396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eder, Christoph Bernhard, von Riehen, in Embrach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzig Eder, Angelika, von Riehen, in Embrach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00].
Numero di pubblicazione: 5839310, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Coverdale Schweiz GmbH, in Basel, CH-270.4.002.274-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2008, S. 5, Publ. 4653720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzig, Angelika, von Riehen, in Embrach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schneiter, Gabriela, von Feuerthalen, in Tecate (MX), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomma, Andreas, von Bettwil, in Oberwil BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Abgottspon, Markus, von Basel, in Therwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schneiter, Werner, von Feuerthalen, in Tecate (MX), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4653748, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Coverdale GmbH, in Basel, CH-170.4.001.246-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 5, Publ. 813394).
Statutenänderung:
05.09.2008.
Firma neu:
Du 25 GmbH.
Domizil neu:
Dufourstrasse 25, 4052 Basel.
Zweck neu:
Unternehmensberatung sowie Ausbildung und Training von Erwachsenen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten bzw. mit solchen fusionieren sowie Liegenschaften erwerben und veräussern. Sie kann alle Geschäfte eingehen und alle Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die in irgend einem Zusammenhang mit dem Geschäftszweck stehen. Sie kann insbesondere Liegenschaften erwerben und veräussern. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 05.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomma, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Abgottspon, Markus, von Basel, in Ettingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Schneiter, Werner, von Feuerthalen, in Tecate (MX), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Basel und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Coverdale Managementsberatungs und -trainings GesmbH, in Wien (AT), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wien (A), Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Coverdale Scanas ApS, in Birkerod (DK), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Coverdale Team Management Deutschland GmbH, in Schleching (DE), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schleching (D), Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
The Coverdale Organisation plc, in London (UK), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in London (GB), Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Herzig, Angelika, von Riehen, in Embrach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Schneiter, Gabriela, von Feuerthalen, in Tecate (MX), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Basel und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Unternährer, Ursula, von Udligenswil, in Hünenberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].