Informazioni su Rudolf Hertig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Hertig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5240674, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wasserversorgungsgenossenschaft Wald ZH, in Wald ZH, CH-020.5.901.630-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2005, S. 28, Publ. 3154240).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Wasserversorgungsgenossenschaft Hittenberg, in Wald ZH (CH-020.5.901.610-7), gemäss Fusionsvertrag vom 16.03.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 548'355.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 538'436.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft..
Domizil neu:
Plattenrainweg 7, 8636 Wald ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertig, Rudolf, von Lauperswil, in Wald ZH, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Mathias, von Hinwil, in Wald ZH, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Honegger, Heinrich, von Elsau, in Wald ZH, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Tenüd, Martin, von Salgesch, in Wald ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3125116, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wasserversorgungsgenossenschaft Wald ZH, in Wald ZH, CH-020.5.901.630-9, Versorgung ihrer Mitglieder mit Trink-, Brauch- und Löschwasser, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2004, S. 22, Publ. 2356786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Rudolf, von Hombrechtikon, in Wald ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hertig, Rudolf, von Lauperswil, in Wald ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Schaufelberger, Mathias, von Hinwil, in Wald ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hess, Walter, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.