Informazioni su Rudolf Herrmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rudolf Herrmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Herrmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6427568, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Thörishaus, in Köniz, CH-035.5.003.669-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2010, S. 5, Publ. 5589334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winzenried, Hansruedi, von Köniz, in Ueberstorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herren, Peter, von Neuenegg, in Thörishaus (Neuenegg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: in Thörishaus (Köniz), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Tschanz, Daniel, von Röthenbach im Emmental, in Thörishaus (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Marschall, Christian, von Neuenegg, in Thörishaus (Köniz), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident [bisher: in Thörishaus];
Herrmann, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Thörishaus (Neuenegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Thörishaus (Köniz), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier].
Numero di pubblicazione: 5589334, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Thörishaus, in Köniz, CH-035.5.003.669-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.1996, S. 7891).
Statutenänderung:
07.10.2008.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Thörishaus.
Domizil neu:
c/o Hansrudolf Mäder , Wittenmattstrasse 41, 3174 Thörishaus.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: einen möglichst vorteilhaften Verkauf der Verkehrsmilch und die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
die Ausführung aller Tätigkeiten, die im Zusammenhang von An- und Verkauf sowie Vermietung von Liegenschaften anfallen;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder sowie die Pflege des genossenschaftlichen Geistes.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen. Die Nachschusspflicht und persönliche Haftung ist ausgeschlossen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 7.10.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Känel, Christian, von Reichenbach im Kandertal, in Thörishaus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Jost-Leiser, Fritz, von Fahrni, in Thörishaus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Thörishaus (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Herren, Peter, von Neuenegg, in Thörishaus (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.