Informazioni su Ernst Herren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Herren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005724796, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Gammen, in Ferenbalm, CHE-102.460.867, Genossenschaft (SHAB Nr. 228 vom 22.11.2012, S.0, Publ. 6942614).
Domizil neu:
Gammenrain 8, 3206 Gammen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummen, Walter, von Ferenbalm, in Gammen, Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Ernst, von Neuenegg, in Gammen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gosteli, Ernst, von Kriechenwil, in Gammen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonlanthen, Daniel, von Tafers und Heitenried, in Gammen (Ferenbalm), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Liechti, Daniela Kathrin, von Grossaffoltern, in Gammen (Ferenbalm), Vizepräsidentin der Verwaltung, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Erwin, von Kallnach, in Gammen (Ferenbalm), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung];
Düllmann, Therese, von Ferenbalm, in Gammen (Ferenbalm), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wälti, Christian, von Arni (BE), in Rizenbach (Ferenbalm), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4657694, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Laupen, in Laupen, CH-035.5.007.529-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2007, S. 3, Publ. 3893630).
Statutenänderung:
9.05.2008.
Firma neu:
LANDI Laupen, Genossenschaft.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen;
Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse;
Weiterbildung der Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Ernst, von Neuenegg, in Rizenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucher, Daniel, von Fräschels, in Rizenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Freiburghaus, Fritz, Neuenegg, in Rosshäusern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlecht, Hans-Rudolf, von Radelfingen, in Mühleberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Thomet, Peter, von Wohlen bei Bern, in Spengelried (Mühleberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bucher, Kurt, von Schüpfen, in Gurbrü, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruprecht, Niklaus, von Laupen, in Laupen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sensetalbahn AG, in L a u p e n, Bau und Betrieb der normalspurigen Eisenbahn von Flamatt über Neuenegg, Laupen nach Gümmenen und der Zweiglinie Laupen- Bösingen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.1998, S. 3235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fawer, Beat, von Münchenwiler, in Laupen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Ernst, von Neuenegg, in Gammen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruprecht, Werner , von Laupen, in Laupen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer, Bernhard, von Opfikon, in Kriechenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Von Werdt, Rudolf, von Bern, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyder, Daniel, von Riggisberg, in Bösingen Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Manfred, von Neuenegg, in Laupen Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Wattenwyl, Roger Louis, von Bern, in Ins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Erich, von Oekingen, in Bösingen, Direktor und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Murten].