Informazioni su Olivia Angela Hermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Olivia Angela Hermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005826051, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
gerber immobilien agentur, in Bischofszell, CHE-304.817.102, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005429478).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Olivia Angela, von Hofstetten-Flüh, in Bischofszell, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004972197, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Amelies GmbH, in Bischofszell, CHE-182.842.833, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, S.0, Publ. 3364103).
Statutenänderung:
31.08.2020.
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
Lerchenbohlstrasse 9, 8580 Amriswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Michael, von Langnau im Emmental, in Bischofszell, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Hermann, Olivia, von Hofstetten-Flüh, in Bischofszell, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Sybille, von Lauperswil, in Amriswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numero di pubblicazione: 3364103, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Amelies GmbH, in Bischofszell, CHE-182.842.833, Schottengasse 17, 9220 Bischofszell, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.02.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Wohnaccesoires, Möbeln und Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 16.02.2017 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gerber, Michael, von Langnau im Emmental, in Bischofszell, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Hermann, Olivia, von Hofstetten-Flüh, in Bischofszell, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.