Informazioni su Brigitta A. Herlig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Brigitta A. Herlig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4243791, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HH Honegger AG, in Münchwilen (AG), CHE-106.822.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2014, Publ. 1879535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herlig, Brigitta, von Sarnen, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zumsteg, Karin, von Mettauertal und Hinwil, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3160443, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Daytona Garage AG, in Obersiggenthal, CHE-106.263.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, Publ. 5497324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herlig, Brigitta, von Sarnen, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Citta, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5497324, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Daytona Garage AG, in Obersiggenthal, CH-400.3.007.536-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.1998, S. 2704).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Zweck neu:
Betrieb einer Garage mit Reparaturwerkstätte und Handel mit Motorfahrzeugen sowie Zubehör aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter Benz, in Döttingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herlig, Brigitta, von Sarnen, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Böttstein].