Informazioni su Gernot Herles
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gernot Herles
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6819316, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Herles & Logistics AG, in Allschwil, CH-280.3.011.487-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2008, S. 4, Publ. 4338256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herles, Gernot, österreichischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickli, Dr. Peter, von Madiswil, in Binningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5614446, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Rebel Media AG, in Binningen, CH-280.3.011.290-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 6, Publ. 5003788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herles, Gernot, österreichischer Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickli, Dr. Peter, von Madiswil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zygmanowski, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Houtbay (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4338256, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Herles & Logistics AG, in Allschwil, CH-280.3.011.487-6, Baslerstrasse 337, 4123 Allschwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
7.02.2008.
Zweck:
Internationale Durchführung von Speditions- und Handelsaktivitäten bei Luft-, See-, Strassen- und Zugabwicklungen und Verzollungsabfertigungen in den entsprechenden Ausfuhr- und Empfangsländern, einschliesslich der Lagerhaltung und Verteillogistik. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.02.2008 70 Anteile der 'Herles & Logistics PTY Ltd', in Kapstadt (ZA), zum Preis von CHF 100'000.--, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Eingetragene Personen:
Herles, Guntram Maria, von Allschwil, in Kapstadt (ZA), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rickli, Dr. Peter, von Madiswil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herles, Gernot, österreichischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.