Informazioni su Michael Henrich
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Henrich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2987427, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-107.820.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2799569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nicolai, Alena, von Muotathal, in Einsiedeln, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henrich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lange, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weigelt, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].
Numero di pubblicazione: 2650905, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-107.820.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, Publ. 2415575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von der Lage, Olaf, von Egg, in Dübendorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henrich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altmann, Susanne, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burch, David, von Sarnen, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerschwiler, Luzia, von Gossau SG, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7133936, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MTAG Technology AG, in Emmen, CH-100.3.793.569-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, Publ. 6818460). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 23.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Henrich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Willstätt Legelshurst (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pauli, Markus, von Guggisberg, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zemp, Rudolf, von Luzern und Schüpfheim, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
sigura treuhand GmbH (CH-150.4.000.790-7), in Luzern, Revisionsstelle.