Informazioni su Philipp Hengartner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Hengartner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1957111, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Born der Portlandcementwerk AG Olten, in Olten, CHE-110.400.324, Stiftung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1522383).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury von Arx, Regina, von Hägendorf und Härkingen, in Olten, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hengartner, Hans, von Waldkirch, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer, Urs, von Hägendorf und Wangen bei Olten, in Hägendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dinkel, Georg, von Eiken, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hengartner, Philipp, von Waldkirch, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlittler, Kaspar, von Olten, in Hägendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tharandt Pfluger, Eve-Kathrin, von Domat/Ems, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5664138, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Braunviehzuchtgenossenschaft Dulliken-Olten, in Dulliken, CH-249.5.000.112-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2008, S. 13, Publ. 4675342).
Firma neu:
Braunviehzuchtgenossenschaft Dulliken-Olten in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.03.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studinger, Pius, von Dulliken, in Däniken, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hengartner, Philipp, von Waldkirch, in Olten, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher, Jakob, von Horgen, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehnherr, Barbara, von Wimmis, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4675342, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Braunviehzuchtgenossenschaft Dulliken-Olten, in Dulliken, CH-249.5.000.112-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.1994, S. 3036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schären, Hans, von Köniz, in Olten, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studinger, Emil, von Dulliken, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hengartner, Hans, von Waldkirch, in Olten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hengartner, Philipp, von Waldkirch, in Olten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Jakob, von Horgen, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Wittmer, Christian, von Erlinsbach SO und Dulliken, in Dulliken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.