Informazioni su Dr. Holger Hendrichs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Holger Hendrichs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2796717, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
greenTEG AG, in Zürich, CHE-114.960.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2689815).
Statutenänderung:
15.04.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 173'945.00 [bisher: CHF 148'454.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 173'945.00 [bisher: CHF 148'454.00].
Aktien neu:
112'673 Namenaktien zu CHF 1.00 und 61'272 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 107'800 Namenaktien zu CHF 1.00, 40'654 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wlodarczak, Dominik, von Laufen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Operto, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glatz, Wulf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedrich, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Metz-Tessy (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhler, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyter, Etienne, von Innerthal, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schwyer, Etienne, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hendrichs, Dr. Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1623607, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EquiTable AG, in Zürich, CHE-192.702.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1452077).
Statutenänderung:
05.04.2014, 03.07.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 386'600.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 386'600.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Aktien neu:
1'933 Namenaktien zu CHF 200.00. [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 200.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hendrichs, Dr. Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messerli, Isabelle, von Stocken-Höfen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlheim, Matthias, von Scheuren, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.