Informazioni su Laurent Helg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Laurent Helg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3485384, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Loggia S.à r.l., à Delémont, CH-670.4.001.212-5, Exploitation de restaurants, Société à responsabilité limitée (FOSC no 219 du 09.11.2000, p. 7636).
Adresse administrative:
c/o Me Laurent Helg, Rue de l'Eglise 13, 2800 Delémont. Par décision du 23.05.2006, l'Autorité tutélaire de Delémont a désigné un curateur à la société suite au décès du gérant. Sa succession n'est pas encore réglée.
Inscription ou modification de personnes:
Cruz Rodriguez, Jesus Santiago, d'Espagne, à Courtételle, décédé, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 20'000.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle];
Helg, Laurent, de Delémont, à Delémont, curateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 3485378, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Auberge du Moulin Sàrl, à Delémont, CH-670.4.003.508-2, Exploitation de l'hôtel restaurant 'Auberge du Moulin' à Delémont, Société à responsabilité limitée (FOSC no 59 du 24.03.2006, p. 8, publ. 3302868).
Adresse administrative:
c/o Me Laurent Helg, Rue de l'Eglise 13, 2800 Delémont. Par décision du 23.05.2006, l'Autorité tutélaire de Delémont a désigné un curateur à la société suite au décès du gérant. Sa succession n'est pas encore réglée.
Inscription ou modification de personnes:
Cruz, Jesus, d'Espagne, à Delémont, décédé, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 20'000.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle];
Helg, Laurent, de Delémont, à Delémont, curateur, avec signature individuelle.
Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation de la Réunification, à D e l é m o n t, Sauvegarde et illustration de l'identité jurassienne, Fondation (FOSC du 23.07.1988, no 169, p. 3074).
Modification de l'acte de fondation:
30.09.1999.
Nouvelle adresse:
rue Franche 16.
Nouvelle organisation:
Conseil de fondation composé désormais de 12 membres. Modification de l'acte de fondation approuvée par arrêté du Département cantonal de la Justice et des Finances du 30.09.1999.
Personnes et signatures radiées:
Jardin, Roger, de Courrendlin, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Périat, Gérard, de Alle, à Delémont, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Raccordon, Charles, de Alle, à Alle, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice- président];
Helg, Laurent, de Delémont, à Delémont, vice-président, avec signature collective à deux;
Béguelin née Schmid, Denise, de Tramelan et Delémont, à Delémont, membre, avec signature collective à deux.