Informazioni su Petra Heinzmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Petra Heinzmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004817469, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Verein Krankenkasse Visperterminen, in Visperterminen, CHE-108.685.809, Verein (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, S.0, Publ. 3207913).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bongard, Peter, von Ependes FR, in Zeneggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinzmann, Petra, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Sonja Rita, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzmann, Niklus, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imstepf, Andreas, von Lalden, in Zeneggen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Natascha, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2880795, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Krankenkasse Visperterminen, in Visperterminen, CHE-108.685.809, Verein (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2226445).
Statutenänderung:
19.06.2015.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven des Vereins 'Krankenkasse Zeneggen' in Zeneggen (CHE-108.699.740), gemäss Fusionsvertrag vom 18./19.06.2015 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF2'243'186.70 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 192'907.55 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Name neu:
Verein Krankenkasse Visperterminen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Sonja Rita, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinzmann, Petra, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bongard, Peter, von Ependes FR, in Zeneggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.