Informazioni su Esther Hegner Mächler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Esther Hegner Mächler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2334353, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Berichtigung des im SHAB Nr. 158 vom 18.8.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 4'193 vom 13.8.2015Mächler Reisen und Transporte AG, in Schübelbach, CHE-110.102.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, Publ. 2326443).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegner Mächler, Esther, von Galgenen, in Galgenen, mit Einzelunterschrift [nicht: in Vorderthal]. .
Numero di pubblicazione: 2326443, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Mächler Reisen und Transporte AG, in Schübelbach, CHE-110.102.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2008, S. 17, Publ. 4741436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler, Johann (1925), von Vorderthal, in Vorderthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Johannes, von Vorderthal, in Vorderthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mächler, Johannes (1970), Präsident und Delegierter mit Einzelunterschrift];
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CH-130.0.000.585-9)];
Hegner Mächler, Esther, von Galgenen, in Vorderthal, mit Einzelunterschrift.