Informazioni su Marcel Heger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Heger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005318084, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift Chrachenhütte AG, in Blumenstein, CHE-101.484.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, S.0, Publ. 1105251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Hans, von Ursenbach, in Blumenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Erika, von Blumenstein, in Blumenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heger, Marcel, von Blumenstein, in Blumenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kämpf, André, von Sigriswil, in Blumenstein, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beutter, Stefan, von Luzern, in Blumenstein, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heger, Beat, von Blumenstein, in Blumenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter, Sven, von Trub, in Blumenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rothenbühler, Stefan, von Trachselwald, in Blumenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufener Bähler, Sonja, von Blumenstein, in Uebeschi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufer, Jörg, von Zuzwil (BE), in Blumenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winkler, Jörg Peter, von Blumenstein, in Blumenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1105251, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift Chrachenhütte AG, in Blumenstein, CH-092.3.007.690-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, Publ. 966477).
Statutenänderung:
23.08.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Skilifts im Raum Blumenstein mit dazugehörigen Nebenanlagen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 23.08.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heger, Marcel, von Blumenstein, in Blumenstein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uebeschi].
Numero di pubblicazione: 966477, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift Chrachenhütte AG, in Blumenstein, CH-092.3.007.690-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 29.01.2003, S. 4, Publ. 836514).
Domizil neu:
Chrachenweg 1, 3638 Blumenstein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Hans, von Blumenstein, in Blumenstein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappeler, Daniel, von Wattenwil, in Uttigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Christine, von Ursenbach, in Blumenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Andreas, von Rüschegg, in Blumenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusler, Hans, von Guggisberg, in Blumenstein, Revisionsstelle;
Peter, Walter, von Trub, in Blumenstein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Silvia, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Uttigen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Peter, von Krattigen, in Pohlern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heger, Marcel, von Blumenstein, in Uebeschi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpf, André, von Sigriswil, in Blumenstein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beutter, Stefan, von Luzern, in Blumenstein, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Sven, von Trub, in Blumenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenbühler, Stefan, von Trachselwald, in Blumenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufer, Jörg, von Zuzwil BE, in Blumenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Erika, von Blumenstein, in Blumenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.