Informazioni su Julia Heer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Julia Heer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Julia Heer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4410759, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
gdz-Rentenkasse, in Zürich, CHE-110.375.560, Stiftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2094747).
Domizil neu:
c/o RA Julia Heer, Freyastrasse 21, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiesner, Claude, von Bubendorf, in Elsau, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Julia, von Rorschach, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2566627, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Dreieck, in Zürich, CHE-107.344.470, Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1248937).
Statutenänderung:
05.06.2008.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jedes Mitglied hat mindestens zwei Anteilscheine zu CHF 500.-- zu übernehmen. Mitglieder, die Mieterinnen sind, sind zur Übernahme mehrerer Anteilscheine verpflichtet. Die Anzahl der Pflichtanteilscheine wird vom Vorstand festgelegt. Sie richtet sich nach dem Finanzierungsbedarf für das Gesamtprojekt und nach der Grösse der gemieteten Räumlichkeiten. Mehrere Mieter eines Mietobjektes übernehmen die Pflichtanteilscheine gemeinsam. Der Maximalbetrag beträgt 20% der Anlagekosten der gemieteten Räumlichkeiten.].Mitteilungen neu: Die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Julia, von Rorschach, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Susanna, von Reute AR, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuman, Ingrid, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jud, Dominique, von Schänis, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Argo Consilium AG (CHE-106.829.049)[CH-020.3.007.776-8], in Stäfa, Revisionsstelle [bisher: Argo Consilium AG (CH-020.3.007.776-8)].
Numero di pubblicazione: 5259128, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Dreieck, in Zürich, CH-020.5.000.234-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2008, S. 22, Publ. 4312658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Martin Christoph, von Diessbach bei Büren, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurz, Birgit, von Kreuzlingen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Dominik, von Lauerz, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmider, Leo, von Zürich, in Zürich, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuttat, Désirée, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eicher, Cécile, von Eschenbach SG, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heer, Julia, von Rorschach, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Argo Consilium AG (CH-020.3.007.776-8), in Stäfa, Revisionsstelle.