Informazioni su Astrid Heeb
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Astrid Heeb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6487826, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ORGA-SOFT AG, bisher in Wolfhalden, CH-300.3.010.258-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 4, Publ. 5087972).
Gründungsstatuten:
12.05.1986.
Statutenänderung:
22.12.2011.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Rheineckerstrasse 12, 9425 Thal.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt umfassende Organisations-, Informatik- und Treuhand-Dienstleistungen. Es sind dies vor allem Organisationsberatung und alle im Treuhandwesen üblichen Geschäfte wie auch Erwerb und Handel mit EDV-Produkten, Büroeinrichtungen und Organisationsmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
[Folgendes weiteres Geschäftslokal wird im Handelsregister gelöscht:] [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Rheineckerstrasse 12, 9425 Thal].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dörig, Claudia, von Appenzell, in Thal, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Urs, von Oberegg, in Thal, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Heeb, Astrid, von Altstätten, in Oberegg, , mit Einzelprokura (wie bisher);
Geiger, Edwin, von Oberegg, in Wolfhalden, Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Geiger, Emanuel, von Oberegg, in Oberegg, mit Einzelprokura;
Willi, Christian, von Altstätten, in Altstätten, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 2945754, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Orga-Soft AG, in Wolfhalden, CH-300.3.010.258-5, Organisations-, Informatik-Dienstleistungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2002, S. 2, Publ. 627374).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Edwin, von Oberegg, in Wolfhalden, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Auf der Maur, Friedrich, von Schwyz, in Hegnau (Volketswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident);
Heeb, Astrid, von Altstätten, in Oberegg, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 2140162, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
One Net GmbH, in Arbon, Erbringung von EDV-Dienstleistungen in Form von - Gesamtlösungen oder Teillösungen, Beratung und Support, Dienstleistungen im Inserateverkauf usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2001, S. 7523).
Statutenänderung:
6.02.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wetzel, Jorga, von Nesslau, in Trogen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Heeb, Astrid, von Altstätten, in Oberegg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.