Informazioni su Christina Heck
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christina Heck
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christina Heck
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005316157, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung zur Erhaltung und Förderung der Erholungszone Hirzel, in Horgen, CHE-107.982.765, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heck, Urs, von Basel, in Winterthur, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heck, Christina, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004712678, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ladengenossenschaft St. Georgenstrasse 34, in Winterthur, CHE-106.273.330, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heck, Christina, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehlmann, Matthias, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5265764, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ladengenossenschaft St. Georgenstrasse 34, in Winterthur, CH-020.5.900.855-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2002, S. 16, Publ. 649688). Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 30.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosca, Claudio, von Sent, in Elsau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker-Kägi, Christine, von Zürich und Brugg, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weidmann, Jürg, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fent, Daniel, von Hemberg, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chenevard Ledergerber, Lucienne, von Winterthur und Andwil SG, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heck, Christina, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.