Informazioni su Markus Hautle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Hautle
Ultimi comunicati FUSC: Markus Hautle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005171771, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Roth und Hautle Holzbau GmbH, in St. Gallen, CHE-105.160.054, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2008, S.9, Publ. 4682712).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hautle, Markus, von Appenzell, in Herisau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: in Waldstatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hautle, Rebecca, von Appenzell, in Waldstatt, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4682712, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Roth und Hautle Holzbau GmbH, in St. Gallen, CH-300.4.013.841-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2006, S. 10, Publ. 3628448). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hautle, Cornelia, von Appenzell, in Waldstatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hautle, Markus, von Appenzell, in Waldstatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 10'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].
Numero di pubblicazione: 3628448, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Roth und Hautle Holzbau GmbH, bisher in Herisau, CH-300.4.013.841-5, Betrieb eines Holzbauunternehmens usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2004, S. 2, Publ. 2084932).
Gründungsstatuten:
25.06.1999.
Statutenänderung:
4.10.2006.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Industriestrasse 15, 9015 St. Gallen.
Zweck:
Betrieb eines Holzbauunternehmens, Ausführung von Holzbauarbeiten jeder Art und Betätigung als Generalunternehmerin. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Stefan, von Nesslau, in Waldstatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hautle, Cornelia, von Appenzell, in Waldstatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Hautle-Alder, Cornelia, in Teufen AR, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hautle, Markus, von Appenzell, in Waldstatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Teufen AR, Geschäftsführer].