Informazioni su Ralph Hauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ralph Hauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5414778, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fortuna Investment AG, in Adliswil, CH-020.3.909.203-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 27.12.2007, S. 36, Publ. 4262106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Alfred, von Langnau im Emmental, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Ralph, von Zürich, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5288272, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pensionskasse der Generali Versicherungen, in Adliswil, CH-020.7.000.832-3, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 20, Publ. 4059680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Ernst, von Lohn SH, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Alfred, von Langnau im Emmental, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Ralph, von Zürich, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Jean-Pierre, von Frutigen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5074070, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG, in Adliswil, CH-020.3.909.219-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2008, S. 19, Publ. 4621942).
Statutenänderung:
08.04.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb der Rechtsschutzversicherung in allen ihren Arten. Sie kann Geschäfte aller Art betreiben, welche mit dem genannten Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder die zur Förderung oder Erreichung des Gesellschaftszweckes geeignet sind. Sie kann zu diesem Zweck auch Niederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist Teil der Generali Versicherungsgruppe (Gruppo Assicurativo Generali). In dieser Eigenschaft ist sie verpflichtet, die von der Konzernobergesellschaft aufgrund ihrer Verwaltungs- und Koordinationsaktivitäten erlassenen Anweisungen im Rahmen der anwendbaren Gesetzgebung zu befolgen, um die vom ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) beschlossenen Massnahmen im Interesse einer stabilen und effizienten Geschäftsführung der Gruppe umzusetzen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft liefern der Konzernobergesellschaft alle Daten und Informationen, die für das Erlassen besagter Anweisungen im Rahmen des anwendbaren Rechtes erforderlich sind..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Ernst, von Lohn SH, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Ralph, von Zürich, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Peter, von Zürich, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leu, Alfred, von Wynigen, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krüger, Eduard genannt Edi, von Tschappina, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marioni, Marcel, von Claro, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.