Informazioni su Beatrice Hauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beatrice Hauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004992465, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Mantaz AG, in Schaffhausen, CHE-103.511.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2808265).
Domizil neu:
c/o Unionsdruckerei AG Schaffhausen, Walther-Bringolf-Platz 8, 8200 Schaffhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Beatrice, von Trasadingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Manfred, von Thayngen, in Ennenda (Glarus), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1902213, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Rotaz AG, in Schaffhausen, CHE-102.011.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, Publ. 6402468).
Firma neu:
Rotaz AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, Hans-Jürg, von Wagenhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hauser, Beatrice, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Oechslin, Werner, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ott, Bernhard, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schmutz, Christoph, von Wald BE, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3025900, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Genossenschaft zum Eichenen Fass, in Schaffhausen, CH-290.5.002.291-6, Liegenschaften zum Eichenen Fass und zur Unruh in Schaffhausen ohne Spekulationsabsicht zu erwerben und im Sinne einer altstadtgerechten, massvollen Art und Weise zu renovieren und auszubauen, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2004, S. 8, Publ. 2531228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tissi-Bachmann, Elisabeth, von Thayngen, in Mettschlatt, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Beatrice, von Trasadingen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widtmann, Roger, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Jürg, von Oberhallau, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächtold, Werner, von Schleitheim, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Anton, von Thundorf, in Schaffhausen, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Regula, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bührer, Christian, von Opfertshofen SH, in Flurlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Richard, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritzmann, Martin, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönberger, Jonas, von Neunkirch, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer Silvestri, Katharina, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.