Informazioni su Erhard Walter Hausammann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erhard Walter Hausammann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005206386, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ernst Hausammann + Co. AG, in Zürich, CHE-105.930.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Erhard, von Zürich, in Savièse, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetzel, Herbert, von Möhlin, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Birmenstorf (AG)];
Menkovic, Adnan, von Zürich, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
"REVISION" Aktiengesellschaft (CHE-107.903.292), in Zollikon, Revisionsstelle [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1004807346, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ProFast AG, in Zürich, CHE-362.681.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, S.0, Publ. 3387279).
Firma neu:
ProFast AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.01.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausammann, Erhard, von Zürich, in Savièse, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3387279, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ProFast AG, in Zürich, CHE-362.681.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2016, Publ. 2621641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Peter, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Farner, Roger, von Oberstammheim, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausammann, Daniel Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausammann, Erhard, von Zürich, in Savièse, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.