Informazioni su Elke Hauri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elke Hauri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2189791, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Presencia, in Basel, CHE-105.270.228, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2014, Publ. 1879177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderson, Diana Milena, von Möhlin, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1084993, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Presencia, in Basel, CH-270.7.000.380-3, Stiftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7210226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demirkan, Cornelia, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Birseck-Treuhand AG, in Arlesheim, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Nina, von Teufen AR, in Liebefeld, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004)[CH-280.3.918.834-3], in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5339548, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Life Foundation, in Basel, CH-270.7.001.210-5, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 7, Publ. 5196620).
Name neu:
Life Foundation in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Stiftungsaufsicht des Kantons Basel-Stadt vom 15.10.2009 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demirkan, Cornelia, von Basel und Herisau, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauri, Andreas P., von Basel und Hirschthal, in Las Tricias (ES), Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Hauri, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Las Tricias (ES), Vizepräsidentin des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher:in Las Tricias (E), Vizepräsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].