Informazioni su Peter Haug
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Haug
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Haug
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6667282, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss IT Professional AG, in Hettlingen, CH-020.3.035.345-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2011, S. 0, Publ. 6450164). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kieslich, Robert, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Senn, Markus, von Uttigen, in Hettlingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Spielmann, Matthias, von Niedergösgen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mora Treuhandberatung GmbH (CH-020.4.018.395-4), in Winterthur, Revisionsstelle;
Bächi, Stephan, von Neftenbach, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haug, Peter, von Heiden, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Beat, von Kappel am Albis, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3680722, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Paninfo AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.919.535-8, Dienstleistungen auf dem Gebiet der EDV, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2006, S. 23, Publ. 3418812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Peter, von Heiden, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2569364, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Paninfo AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.919.535-8, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2004, S. 21, Publ. 2493020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carisch, Thomas, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Alfred, von Oberlangenegg, in Bettlach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Peter, von Heiden, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ott, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lemp, Daniel Herbert, von Wynau, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trenner, René, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfyn, mit Kollektivprokura zu zweien.