Informazioni su Christoph Hatz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Hatz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4630798, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
R. Geigy-Stiftung, in Basel, CH-270.7.000.400-0, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2008, S. 6, Publ. 4375088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Dr. Hugo, von Solothurn, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hatz, Dr. Christoph, von Chur, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Beat, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pluschke, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Krozingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3279850, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Bureau d'Appui Santé et Environnement-BASE, in Basel, CH-270.6.000.264-0, Verein (SHAB Nr. 180 vom 17.09.1996, S. 5628).
Statutenänderung:
24.03.2005. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatz, Dr. Christoph, von Chur, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khayar, Issa Hassan, tschadischer Staatsangehöriger, in N'Djamena (TD), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Alhabo, Mahamat Ahmad, Bürger der Republik Tschad, in N'Djamena (TD), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes];
Doumde, Ngandandé, tschadischer Staatsangehöriger, in N'Djamena (TD), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 878118, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
R. Geigy-Stiftung, in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.1999, S. 1161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Prof. Dr. Niklaus Andreas, von Basel und Bettingen, in Neuwiller (F), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Dr. Stefan, von Dürrenroth, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joerin, Jean-Marc, von Basel und Pratteln, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reinach BL];
Hatz, Dr. Christoph, von Chur, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzenbach, Jörg H., von Basel und Thalwil, in Füllinsdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.