Informazioni su Andreas Hassler
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Hassler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005637302, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Vogels Süsse-Werbe-Ideen GmbH, bisher in Dänikon, CHE-110.116.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535483).
Statutenänderung:
30.11.2022.
Firma neu:
Vogels Süsse-Werbe-Ideen GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o SEFID Treuhand AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiorilli, Sandro, deutscher Staatsangehöriger, in Offenburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hassler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wyhl am Kaiserstuhl (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogels Verwaltungs-GmbH (HRB 270726), in Endingen am Kaiserstuhl (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Robert Vogels Verwaltungs- + Beteiligungs-GmbH, in Endingen (DE)];
SEFID Treuhand AG (CHE-463.894.883), in Cham, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: HR02-1005496012, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Oped AG, in Steinhausen, CHE-102.186.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182688).
Statutenänderung:
31.05.2022.
Firma neu:
OPED AG.
Aktienkapital neu:
CHF 1'289'220.00 [bisher: CHF 1'172'016.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'289'220.00 [bisher: CHF 1'172'016.00].
Aktien neu:
322'305 vinkulierte Namenaktien zu CHF 4.00 [bisher: 293'004 vinkulierte Namenaktien zu CHF 4.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hassler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Weyarn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hassler, Florian Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Weyarn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4093093, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vogels Süsse-Werbe-Ideen GmbH, in Dänikon, CHE-110.116.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3194977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogels, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Endingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiserstuhl Holding GmbH (HRB 235940), in München (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Hassler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wyhl am Kaiserstuhl (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.