Informazioni su Ueli Haslebacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ueli Haslebacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4052482, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Lohnstorf-Mühlethurnen, in Lohnstorf, CH-035.5.010.001-7, Förderung der schweizerischen Fleckviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.1991, S. 2522).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Lohnstorf-Mühlethurnen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.03.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haslebacher, Ueli, von Sumiswald, in Lohnstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri-Rohrbach, Rosmarie, von Wahlern, in Lohnstorf, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Fritz, von Mühlethurnen, in Mühlethurnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Samuel, von Wattenwil, in Kirchenthurnen, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burren, Walther, von Köniz, in Kirchenthurnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haldi, Walther, von Saanen, in Lohnstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harri, Peter, von Kandersteg, in Lohnstorf, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3104588, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Gürbetal, in Mühlethurnen, CH-035.5.011.445-0, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 228 vom 26.11.2003, S. 3, Publ. 2001742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Walter, von Riggisberg, in Wattenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haslebacher, Ueli, von Sumiswald, in Lohnstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Christoph, von Oberthal, in Diessbach bei Büren, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Hans-Ulrich, von Wald BE, in Mühlethurnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zimmerwald, Vizepräsident];
Messerli, Walter, von Kaufdorf, in Kaufdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Binggeli, Alfred, von Guggisberg, in Mühlethurnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wasem, Fritz, von Wattenwil, in Wattenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luginbühl, Markus, von Aeschi bei Spiez, in Gelterfingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 660140, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft für kollektive Getreideabgabe Gürbetal, in Mühlethurnen, Übernahme des von den Produzenten-Genossenschaftern erzeugten Getreides usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.1991, S. 2181).
Firma neu:
Genossenschaft für kollektive Getreideabgabe Gürbetal in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.07.2001 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Adolf, von Kirchenthurnen, in Kirchenthurnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blatter, Hans, von Niedermuhlern, in Rüeggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Böhlen, Karl, von Riggisberg, in Riggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gfeller, Fritz, von Signau, in Wattenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hadorn, Hans, von Forst, in Kirchdorf BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Hans-Ueli, von Frauenkappelen, in Seftigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Samuel, von Eggiwil, in Kehrsatz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Messerli, Fritz, von Kaufdorf, in Kaufdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer, Hansrudolf, von Rüti bei Riggisberg, in Lohnstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Karl, von Wattenwil, in Mühlethurnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haslebacher, Ueli, von Sumiswald, in Lohnstorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Zimmermann, Ueli, von Wohlen bei Bern, in Rümligen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär].