Informazioni su Dr. Ulrich Armin Hartwig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Ulrich Armin Hartwig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005028132, Ufficio del registro di commercio Grigioni
ACADEMIA ENGIADINA AG, in Samedan, CHE-108.097.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feltscher, Markus, von Masein, in Felsberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schellenberg, Beat, von Pfäffikon, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartwig, Dr. Ulrich Armin, von Zürich, in Bever, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giovanoli, Cilgia, von Sils im Engadin/Segl, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3340409, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Corporaziun Convict per giuventüna, in Zuoz, CHE-102.240.082, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2507321).
Statutenänderung:
02.12.2015.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganzoni, Ursina, von Celerina/Schlarigna, in Bregaglia, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartwig, Ulrich, von Zürich, in Bever, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tarnuzzer, Ladina, von Samedan, in Bever, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bisaz, Alice, von Grossaffoltern, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2507321, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Corporaziun Convict per giuventüna, in Zuoz, CHE-102.240.082, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2011, Publ. 6062266).
Statutenänderung:
25.02.2015.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
Engadiner Post und SHAB in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mittels Publikation in der Engadiner Post. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schucan, Luzi, von Zuoz und St. Gallen, in Zuoz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurizio, Ugo, von Vicosoprano, in Stampa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kühne, Urs, von St. Gallen, in Müstair (Val Müstair), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pult, Uorschla, von Sent, in Ftan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Valär Treuhand (CH-350.1.002.536-8), in Zuoz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossrieder, Roman, von St. Antoni, in Zuoz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bisaz, Alice, von Grossaffoltern, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartwig, Ulrich, von Zürich, in Bever, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
BMU Treuhand AG (CHE-115.321.376), in Chur, Revisionsstelle.