Informazioni su Stefan Hartwig
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Hartwig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005735575, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Enthus Switzerland GmbH, in Cham, CHE-339.469.792, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694596).
Statutenänderung:
12.04.2023.
Firma neu:
enthus Switzerland GmbH.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 145, 6102 Malters]. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 17.10.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
enthus Group GmbH (HRB 741037), in Böblingen (DE), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: MCL Beteiligungs GmbH (HRB 741037)];
Hartwig, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Schweinfurt (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005694596, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
vintin Switzerland GmbH, bisher in Malters, CHE-339.469.792, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426089).
Statutenänderung:
02.02.2023.
Firma neu:
Enthus Switzerland GmbH.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger, Peter Walter, von Oberriet SG, in Eiken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MCL Beteiligungs GmbH (HRB 741037), in Böblingen (DE), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: vintin GmbH, in Sennfeld (DE)];
Hartwig, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Schweinfurt (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Guido, von Hünenberg, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005426089, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
vintin Switzerland GmbH, in Malters, CHE-339.469.792, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3022763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Datzer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Schwebheim (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartwig, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Schweinfurt (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].