Informazioni su Eduard Ernst Hartmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Eduard Ernst Hartmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005878606, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Klangwelt Toggenburg, in Wildhaus-Alt St. Johann, CHE-114.749.398, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2023, Publ. 1005693673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax, Raphael, von Herzogenbuchsee, in Mosnang, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martenet Perone, Denise, von Boudry, in Eichberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn, Mirjam, von Toffen, in Lichtensteig, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen (CHE-113.924.500), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen (CH-320.8.062.190-3)];
Hartmann, Eduard, von Ziefen, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005504180, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Lindengut, in Flawil, CHE-101.688.238, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953827). [Anpassung Heimatort SR Hofstetter aufgrund geänderter Eintragungspraxis]. [Anpassung CHE-NR. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Mirjam, von Degersheim, in Flawil, Kassierin, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Untersee-Hofstetter, Mirjam, von Waldkirch und Degersheim, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hartmann, Eduard Ernst, von Ziefen, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellenberger + Partner Treuhand AG (CHE-103.050.259), in Flawil, Revisionsstelle [bisher: Kellenberger + Partner Treuhand AG (CH-320.3.028.469-1)].
Numero di pubblicazione: 3363855, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
HARTMANN GESUNDE-UMWELT GmbH, in Flawil, CHE-153.956.392, Kronenstrasse 11, 9230 Flawil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.02.2017.
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich Ökologie und Ökonomie sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.01.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hartmann, Eduard, von Ziefen, in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.