Informazioni su Dr. Werner Haring
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Werner Haring
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005889804, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HCB Happy Child Birth Holding AG, in Walchwil, CHE-110.177.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506673).
Firma neu:
HCB Happy Child Birth Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HCB Happy Child Birth Holding SA en liquidation) (HCB Happy Child Birth Holding Ltd in liquidation).
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Althoff, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Hagenthal Le Haut (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haring, Dr. Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Litschgi, Prof. Dr. Mario, von Winterthur, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reiser, Dr. Pedro, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittig, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Dr. Andreas F., von Diegten, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004877319, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BBI Brand Boutique International LLC, in Zürich, CHE-113.337.314, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2011, S.0, Publ. 6357462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haring, Dr. Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Weber, Roland Viktor, von Gächlingen, in Dubai (AE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Dr. Martin, von Hüntwangen, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numero di pubblicazione: 5449822, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Fundaziun Pro Sulagl, in Chur, CH-350.7.000.919-8, c/o lic. iur. Ilario Bondolfi, Rechtsanwalt und Notar, Poststrasse 43, 7000 Chur, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
08.01.2010.
Zweck:
Ausbildung und Förderung junger Personen sowie die Unterstützung von in Not geratener Menschen, die in den Gemeinden Flims, Laax und Falera Wohnsitz haben.
Organisation:
Stiftungsrat von mindestens drei Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Oeri-Indlekofer, Felix Andreas, von Zürich, Basel und Riehen, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oeri-Indlekofer, Sibylle E., von Zürich, Basel und Riehen, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haring, Dr. Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bondolfi, Ilario, von Poschiavo, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adverta Treuhand AG (CH-350.3.005.222-9), Revisionsstelle.