Informazioni su Makram Hanin
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Makram Hanin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006111868, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Altersis Performance AG, in Basel, CHE-109.703.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2020, Publ. 1004798234).
Statutenänderung:
09.08.2024.
Firma neu:
Qim Info Basel AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Qim Info Basel SA).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Puech, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Bouc Bel Air (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hanin, Makram, von Basel, in Hegenheim (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirchmeier, Roman Marcel, von Glarus Nord, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tea épouse Prud'homme, Julie, französische Staatsangehörige, in Nyon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Michael Blatt, Andreas Leibundgut oder Sébastien Gilbert Mickaël Buet;
Blatt, Michael, französischer Staatsangehöriger, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Gaspard Flieder, Larissa Anne Cain oder Julie Tea épouse Prud'homme;
Leibundgut, Andreas, von Affoltern im Emmental, in Koppigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Gaspard Flieder, Larissa Anne Cain oder Julie Tea épouse Prud'homme [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Buet, Sébastien Gilbert Mickaël, französischer Staatsangehöriger, in Neydens (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Gaspard Flieder, Larissa Anne Cain oder Julie Tea épouse Prud'homme;
Cain, Larissa Anne, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Michael Blatt, Andreas Leibundgut oder Sébastien Gilbert Mickaël Buet;
Flieder, Gaspard, französischer Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Bas (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Michael Blatt, Andreas Leibundgut oder Sébastien Gilbert Mickaël Buet.
Numero di pubblicazione: HR02-1006093575, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Digital Transformation Advisors GmbH, in Bern, CHE-419.490.559, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859886).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Urs, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Hanin, Makram, von Basel, in Hegenheim (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Swiss Digital Network GmbH (CHE-436.958.776), in Zürich, Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005728897, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Digital Network GmbH, in Zürich, CHE-436.958.776, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005081791).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Urs, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sager, Tobias, von Willisau, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Hanin, Makram, von Basel, in Hégenheim (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.