Informazioni su Marion Hangartner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marion Hangartner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3264471, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
werk.73 GmbH, bisher in Uster, CHE-114.616.604, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008).
Statutenänderung:
01.12.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hangartner, Marion, von Altstätten, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BERONO Holding AG (CHE-271.120.216), in Cham, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Berdux, Roger, von St. Gallen, in Villnachern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4769738, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
werk.73 GmbH, in Uster, CH-020.4.039.064-7, Bordackerstrasse 72b, 8610 Uster, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.11.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Planung und Ausführung von Bauarbeiten, Beratung/Begleitung und Einrichtung von Neu- und Umbauten sowie Sanierungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 21.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hangartner, Marion, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2866930, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Marion Hangartner, werk.73, bisher in Volketswil, CH-020.1.045.376-5, Planung von Umbauten, Einzelfirma (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2004, S. 20, Publ. 2273192).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Eisfeldstrasse 3, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Marion, von Altstätten, in Zürich, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Volketswil].