Informazioni su Kirsten Hammerich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kirsten Hammerich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006006298, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Sonderschulheim Mätteli Münchenbuchsee, in Münchenbuchsee, CHE-107.190.706, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005686647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Jean-Pierre Dominik, von Bettlach, in Châtillon FR, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hammerich, Kirsten, von Schwarzenburg, in Diemerswil (Münchenbuchsee), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5368484, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ALLSHIP Management and Investment Gesellschaft mbH, in Zug, CH-170.4.006.212-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 23, Publ. 4858152).
Statutenänderung:
12.11.2009.
Firma neu:
ALLSHIP Management and Investment GmbH.
Zweck neu:
An- und Verkauf von Seeschiffen mit Schiffsmaklertätigkeit, Betrieb einer Reederei sowie Verwaltung von schifffahrtsbezogenen Firmen und Beteiligungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammerich, Kirsten, von Wahlern, in Diemerswil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Mücke, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
V.W. Consultants AG (CH-160.3.001.620-4), in Glarus, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Longini, René, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5335340, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Panorama Bern AG, in Bern, CH-035.3.010.247-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2005, S. 3, Publ. 3111276).
Statutenänderung:
27.10.2009.
Firma neu:
Oekoplus AG.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Talgutzentrum 38, 3063 Ittigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art aus ökologischer und nachhaltiger Produktion. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koenders, Bernardina, von den Niederlanden, in Bern, mit Einzelprokura;
HRT Revisions AG, in Bern, Revisionsstelle;
Hammerich, Kirsten, von Wahlern, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Paredes, Claudio, Bürger von Ecuador, in Bern, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gspurning, René, von Lotzwil, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bommer + Partner Treuhandgesellschaft (CH-035.2.005.134-8), in Bern, Revisionsstelle.