Informazioni su Dirk Hamm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dirk Hamm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004500798, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Markantus AG, in Tägerwilen, CHE-114.074.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4029633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riekenberg-Hamm, Julika, deutsche Staatsangehörige, in Tägerwilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamm, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3640477, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Valueties AG, in Tägerwilen, CHE-112.195.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3631387).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamm, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Riekenberg-Hamm, Julika, deutsche Staatsangehörige, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2672975, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Markantus AG, in Tägerwilen, CHE-114.074.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2010, S. 17, Publ. 5625712).
Statutenänderung:
12.02.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung und Verwaltung von Internetplattformen, den Handel mit Rechten und Lizenzen aller Art, Marketing-, Vertriebs- und Datenbankdienstleistungen sowie Softwareprogrammierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen, gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann die Gesellschaft Liegenschaften, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten.
Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
18'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.02.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.02.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen müssen mittels Brief an die im Aktienregister verzeichneten Adressen der Aktionäre erfolgen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamm, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Präsident, mit Einzelunterschrift.