Informazioni su Prof. Dr. Günther Hambitzer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Günther Hambitzer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005783158, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
High Performance Battery Holding AG, in Teufen (AR), CHE-115.140.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2021, Publ. 1005264506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hambitzer, Prof. Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinz, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004495550, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
High Performance Battery Holding AG, in Herisau, CHE-115.140.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3962285).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hambitzer, Prof. Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Heinz, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lützenrath, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Teufen (AR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3962285, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Veritas Performance Improvement AG, in Herisau, CHE-115.140.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, Publ. 5836762).
Statutenänderung:
20.12.2017.
Firma neu:
High Performance Battery Holding AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen und Rechten im In- und Ausland, auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte betätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und für Dritte eingehen.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rempfler, Christa, von Appenzell, in Wil (SG), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hambitzer, Prof. Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.