Informazioni su Gani Halimi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gani Halimi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004886136, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Clean Service 24 GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-228.149.696, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, S.0, Publ. 3595271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulimani, Armend, serbischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halimi, Gani, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004856306, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
WKS Isoliertechnik GmbH, in Baar, CHE-333.169.328, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Memedi, Kujtime, nordmazedonische Staatsangehörige, in Emmen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halimi, Gani, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004850493, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Inter-Transporte GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-455.693.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, S.0, Publ. 3360055).
Statutenänderung:
30.01.2020.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Webereistrasse 8, 8953 Dietikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salihu, Baskim, deutscher Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halimi, Gani, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.