Informazioni su Roland Haldi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Haldi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005252812, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
X PLODE FITNESS SARL, à Monthey, CHE-113.679.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 67 du 06.04.2020, Publ. 1004867041).
Modification des statuts:
06.07.2021.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'un centre de fitness avec magasin de nutrition sportive, conseils en diététique, ainsi que les médecines naturelles, la médecine des ventouses, la reboutologie, ainsi que la massothérapie, ainsi que toutes activités convergentes ou analogues en relation avec le but social. La société peut créer des succursales, acquérir des participations à toutes entreprises, acheter ou créer des entreprises similaires, réaliser toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à développer son but ou en rapport direct ou indirect avec ce dernier;
accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haldi, Roland, de Saanen, à Bex, associé, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s) (et rectification du prénom):
Pirali, Erminio, de Massongex, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Pirali, Ermino, pour 170 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4522036, Ufficio del registro di commercio Vallese
X PLODE FITNESS SARL, à Monthey, CH-621.4.007.431-2, société à responsabilité limitée (FOSC no 114 du 15.06.2007, p. 18, publ. 3976974).
Modification des statuts:
30.05.2008.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Communications:
Communications de la société aux associés par écrit ou par courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration des associé-gérant et associé du 30.05.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Tuor, Patrick, de Sumvitg, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Pirali, Ermino, de Massongex, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 170 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: Pirali, Erminio, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--];
Haldi, Roland, de Saanen, à Bex, associé, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.--. [Rectification: l'associé-gérant se prénomme Ermino et non Erminio Pirali].