Informazioni su Christian Hagmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Hagmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Hagmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2944981, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Unterwasserbrücke GmbH, in Walenstadt, CHE-416.438.634, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, Publ. 6392676).
Firma neu:
Unterwasserbrücke GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.05.2016 aufgelöst.
LiquidationsaAdresse:
Unterwasserbrücke GmbH, Vild 22b, 7320 Sargans.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Christian, von Sevelen, in Walenstadt, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2657779, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Boulderei GmbH, in Flums, CHE-494.273.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 25.08.2014, Publ. 1678865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann, Christian, von Sevelen, in Walenstadt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langensand, Beatrice, von Alpnach, in Walenstadt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rothenberger, Stephan, von Buchs SG und Sevelen, in Walenstadt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1678865, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Boulderei GmbH, in Flums, CHE-494.273.547, Bergstrasse 31c, 8890 Flums, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.08.2014.
Zweck:
Führung von Kletterhallen mit den dazugehörenden Infrastrukturen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Beteiligungen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Finanzierungen durchführen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.08.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hagmann, Christian, von Sevelen, in Walenstadt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rothenberger, Stephan, von Buchs SG und Sevelen, in Walenstadt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.