Informazioni su Pär Haglund
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pär Haglund
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1797019, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BL Blockfabrik AG, in Wattwil, CHE-105.949.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2012, Publ. 6683986).
Statutenänderung:
10.10.2014.
Zweck neu:
Betrieb einer Druckerei mit Blockfabrikation, Herstellung von und Handel mit veredelten Druckereierzeugnissen, Etiketten, Formularen, Blockfabrikaten und anverwandten Produkten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Signau, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haglund, Pär, von Uster, in Uster, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blansjaar, Drs. Daniel, von Rheineck, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederteufen (Teufen AR)];
Blansjaar, Daniel, von Rheineck, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Knechtli, Jakob, von Gais, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wawra, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Hemberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6156414, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BL Blockfabrik AG, in Wattwil, CH-320.3.050.267-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2008, S. 12, Publ. 4305138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Konrad genannt Kurt, von Schwyz, in Kirchberg SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blansjaar, Daniel, von Rheineck, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haglund, Pär, von Uster, in Uster, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4564800, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Papierfabriken Cham-Tenero AG, in Cham, CH-170.3.008.470-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2008, S. 18, Publ. 4294704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birrer, Hans-Jörg, von Zug und Werthenstein, in Oberrüti, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gut, Adriano, von Niederwil SO, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jenni, Rolf, von Oberurnen, in Oberurnen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haglund, Pär, schwedischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spieler, Jörg, von Mitlödi, in Hergiswil NW, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Koller, Amadé, von Littau, in Gisikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leber, Roger, von La Chaux-de-Fonds, in Hasle-Rüegsau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].