Informazioni su Nicolas Hagen
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nicolas Hagen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3441053, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VSL (Schweiz) AG, bisher in Subingen, CHE-105.897.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016, Publ. 2842097).
Statutenänderung:
16.01.2017.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Wankdorfallee 5, 3014 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Arbeiten auf dem gesamten Gebiete des Bauwesens, insbesondere der speziellen Bauverfahren. Sie kann Dritte beraten und betreibt den An- und Verkauf sowie die Fabrikation von technischen Geräten und Artikeln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen und überhaupt alle Geschäfte betreiben, die mit den Zwecken der Gesellschaft zusammenhängen oder nach Ansicht ihres Verwaltungsrates in deren Interesse geboten erscheinen. Ausserdem kann die Gesellschaft Liegenschaften erwerben oder veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagen, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anthoney, Julian, britischer Staatsangehöriger, in Blonay, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manes, Aristide Cristinziano genannt Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrel, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Tresserve (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aix-les-Bains (FR)];
Selva, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Les Monts-de-Corsier (Corsier-sur-Vevey), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young SA, in Lausanne (CH-550.0.139.941-8)];
Brügger, Dominik, von Hünenberg, in Derendingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Leprêtre, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Chereng (FR), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in Fontanivent (Montreux)];
Schilt, Marco, von Bönigen, in Heimberg, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numero di pubblicazione: 3427125, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
VSL Civil Works AG, in Subingen, CHE-292.621.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3405095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagen, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selva, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Corsier-sur-Vevey, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3337719, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
VAS AG, in Rapperswil-Jona, CHE-115.787.912, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3087483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagen, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selva, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Les Monts-de-Corsier (Corsier-sur-Vevey), mit Kollektivunterschrift zu zweien.