Informazioni su Helena Marie Hagen-Kämpfen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Helena Marie Hagen-Kämpfen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005546986, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk, CHE-211.161.482, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2020, Publ. 1005023806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurschmitten, Beat, von Bister, in Mörel (Mörel-Filet), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagen-Kämpfen, Helena Marie, genannt Helen, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Martin, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amacker, Patrick, von Eischoll, in Eischoll, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieder, Bruno, von Wiler (Lötschen), in Naters, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1667007, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk, CHE-106.994.524, Verein (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1588955).
Statutenänderung:
15.04.2014.
Name neu:
Gönnerverein St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim.
Zweck neu:
Ideelle und materielle Unterstützung der Stiftung St. Josef. Kann eigene Projekte verfolgen, soweit sie dem Zweck der Stiftung St. Josef nicht widersprechen oder ihn nicht beeinträchtigen. Der Gönnerverein St. Josef verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Er ist politisch und konfessionell neutral.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge;
freiwillige Zusendungen;
selbst erwirtschaftete Mittel. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurschmitten, Beat, von Bister, in Filet (Mörel-Filet), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mörel, in Filet];
Schmidt, Roberto, von Guttet-Feschel, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hagen-Kämpfen, Helena Marie, genannt Helen, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Constantin-Meichtry, Eva-Marie, genannt Eve-Marie, von Salgesch und Ayent, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1502613, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk, CHE-211.161.482, St. Josef-Allee 40, 3952 Susten, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
06.05.2014.
Zweck:
Pflege und Betreuung von betagten, pflegebedürftigen, behinderten und psychisch kranken Menschen, vor allem aus dem Oberwallis;
sie kann auch andere Pflegebedürftige aufnehmen. Zur Erreichung des Zwecks baut und betreibt die Stiftung entsprechende Einrichtungen. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck und Gewinn.
Eingetragene Personen:
Gsponer, Thomas Karl Dr., von Visp, in Visp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurschmitten, Beat, von Bister, in Mörel (Mörel-Filet), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Roberto, von Guttet-Feschel, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hagen-Kämpfen, Helena Marie, genannt genannt Helen, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Constantin-Meichtry, Eva-Marie, genannt Eve-Marie, von Salgesch und Ayent, in Siders (Sierre), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
TRAG Treuhand und Revisions AG (CHE-115.292.562), in Naters, Revisionsstelle.