Informazioni su Claudia Theresa Häusler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Theresa Häusler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005741668, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Diaxa Immobilien AG, in Zug, CHE-131.110.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, S.0, Publ. 1407225).
Statutenänderung:
20.04.2023. 03.05.2023.
Sitz neu:
Walchwil.
Domizil neu:
Spiegelbergstrasse 3, 6318 Walchwil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Claudia, von Oberägeri und Basel, in Walchwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Numero di pubblicazione: HR01-1004786034, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sateco XT AG, in Schwerzenbach, CHE-316.855.799, Sonnenbergstrasse 74, 8603 Schwerzenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2019.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und Handel von Technologieprodukten. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Im Weiteren umfasst der Zweck auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzweckes dienen;
namentlich kann sich die Gesellschaft an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben und auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen. Die Gesellschaft kann für andere Gesellschaften des Konzerns Sicherheiten gewähren und Garantieverpflichtungen übernehmen. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten, verwerten und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren.
Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 2'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Sind alle Adressen aller Aktionäre dem Verwaltungsrat bekannt, so können solche Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Häusler, Claudia, von Oberägeri, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Busshart, Peter, von Zürich, in Schmerikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckl, Urs, von Münchwilen (TG), in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3824621, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sateco Holding AG, in Baar, CHE-476.679.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kientz, Jörg, von Basel, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Claudia, von Oberägeri, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].