Informazioni su Andreas Hässig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Hässig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005721778, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Alpgenossenschaft Oberhelfenschwil, in Oberhelfenschwil, CHE-101.818.713, Genossenschaft (SHAB Nr. 162 vom 25.08.2014, S.0, Publ. 1678053).
Sitz neu:
Neckertal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hässig, Andreas, von Schänis, in Oberhelfenschwil (Neckertal), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberhelfenschwil];
Graf, Emil, von Wattwil, in Oberhelfenschwil (Neckertal), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Oberhelfenschwil];
Brändle, Hans, von Stein (SG), in Oberhelfenschwil (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberhelfenschwil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mock, Werner, von Schwellbrunn, in Oberhelfenschwil (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberhelfenschwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schoch, Jakob, von Schwellbrunn, in Oberhelfenschwil (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Oberhelfenschwil]. [behördliche Änderung infolge Gemeindefusion].
Numero di pubblicazione: 1057552, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landw. Genossenschaft Oberhelfenschwil, in Oberhelfenschwil, Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und der beruflichen Tüchtigkeit ihrer Mitglieder durch Vermittlung von zweckmässigen Bedarfsartikeln usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.1998, S. 1383).
Firma neu:
Landw. Genossenschaft Oberhelfenschwil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.04.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hässig, Andreas, von Schänis, in Oberhelfenschwil, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Graf, Emil, von Wattwil, in Oberhelfenschwil, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blatter, Bernhard, von Oberegg, in Oberhelfenschwil, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landw. Genossenschaft Oberhelfenschwil, in Oberhelfenschwil, Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und der beruflichen Tüchtigkeit ihrer Mitglieder durch Vermittlung von zweckmässigen Bedarfsartikeln usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.1983, S. 45).
Domizil neu:
c/o Bernhard Blatter, Dorfstrasse 18, 9621 Oberhelfenschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hässig, Johann, von Maseltrangen/Schänis, in Oberhelfenschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hässig, Andreas, von Schänis, in Oberhelfenschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.