Informazioni su Hanspeter Häring
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Häring
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 913619, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Basler Tierschutzverein, in Basel, CH-270.6.000.031-0, Verein (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2008, S. 4, Publ. 4323326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häring, Hanspeter, von Aesch BL, in Bettingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Iris, von Basel und Trub, in Hundsbach (FR), Geschäftsführerin;
Lichtenhahn, Rudolf, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Joseph E., von Basel, in Allschwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagenbuch, Hans, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirn, Béatrice, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walsoe, Christian, von Davos, in Therwil, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Marlen Eveline, von Kloten, in Meltingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4777518, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Tierschutz beider Basel, in Basel, CH-270.6.000.416-2, Verein (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2007, S. 4, Publ. 4106306).
Statutenänderung:
14.06.2008. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häring, Hanspeter, von Aesch BL, in Bettingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Iris, von Basel und Trub, in Liebenswiller (FR), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirn, Beatrice, von Basel, in Münchenstein, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bloch, Judith, von Balsthal, in Basel, Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Basler Tierschutzverein, in B a s e l , Verein (SHAB Nr. 14 vom 23.01.1997, S. 488).
Statutenänderung:
17.03.1999.
Zweck neu:
Förderung sämtlicher Anliegen des Tierschutzes.
Mittel neu:
Geschenke, Legate, andere Zuwendungen und allfällige Staatsbeiträge.
Organisation neu:
Vereinsversammlung, Vorstand und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Karl Felix, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberger, Dr. Matthias, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bloch, Dr. Ignaz, von Grellingen, in Röschenz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring, Hanspeter, von Aesch BL, in Bettingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiess, Dr. Niklaus E., von Basel und Herisau, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Basel, in Muttenz];
Toffol, Jürg, von Aeschi SO und Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Hanns U., von Herzogenbuchsee, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Christine, von Bolligen, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli, Dr. Tobias, von Basel und Hochwald, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.