Informazioni su Daniel Häring
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Häring
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005685900, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Landi, Milch- und Landwirtschaftliche Genossenschaft Liestal, in Liestal, CHE-107.793.810, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4390815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Heinz, von Liestal, in Liestal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring, Daniel, von Liestal, in Kestenholz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Werner, von Jens, in Liestal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Maria Magdalena, genannt Marlene, von Romoos, in Liestal, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Martin, von Belp, in Liestal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004980583, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Häring-Joller GmbH, in Kestenholz, CHE-114.576.270, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2012, S.0, Publ. 6860790).
Statutenänderung:
11.09.2020.
Sitz neu:
Oensingen.
Domizil neu:
Leuenallee 26, 4702 Oensingen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 29.10.2008 ist im Sinne von Art. 777c Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag und Inventarliste vom 25.09.2008 diverse landwirtschaftliche Maschinen zum Preis von insgesamt CHF 23'200.--, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 3'200.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häring, Daniel, von Liestal, in Liestal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häring-Joller, Marianne, von Liestal, in Oensingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Liestal, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4390815, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Landi, Milch- und Landwirtschaftliche Genossenschaft Liestal, in Liestal, CHE-107.793.810, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2015, Publ. 1983623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz jun., Hans, von Sumiswald, in Liestal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Werner, von Jens, in Liestal, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Häring, Daniel, von Liestal, in Kestenholz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.