Informazioni su Daniel Hänzi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Hänzi
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Hänzi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005405679, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vivendi Immobilien und Generalunternehmung GmbH, in Lyss, CHE-281.032.714, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, S.0, Publ. 1540957).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänzi, Daniel, von Safnern, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hänzi-Nigg, Tamara, von Buchs (SG), in Lyss, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1004698876, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Wohn + Werkheim Worben, in Worben, CHE-109.698.594, Stiftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2019, Publ. 1004580081).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hässig, Rolf, von Schänis, in Kallnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufer, Fred, von Münchenbuchsee, in Worben, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jöhl, Markus, von Amden, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänzi, Daniel, von Safnern, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4357123, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AG für Seniorenwohnprojekte, in Meinisberg, CHE-468.808.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2815685).
Statutenänderung:
02.07.2018.
Firma neu:
Appartements Seniors Chaumin SA.
Domizil neu:
c/o Perrot Immo AG, Mühleweg 12, 2554 Meinisberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänzi, Daniel, von Safnern, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlunegger, Thomas, von Grindelwald, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Peter, von Basel, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Silvia, von Basel, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.